Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Kapital | Navne | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-16 tilføjes Legale ejere: Peter Brøndberg Holding ApS, Fink Wine Holding ApS (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-15 fjernes Legale ejere: Peter Brøndberg Holding ApS (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-16 tilføjes Reelle ejere: Nihad Bihorac, Peter Brøndberg Sørensen (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-15 fjernes Reelle ejere: Nihad Bihorac, Peter Brøndberg Sørensen (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 45, kl., 1256 København K (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Overgaden Oven Vandet 30, kl., 1415 København K (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-04-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-25 tilføjes Legale ejere: Falk CPH ApS (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-08-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-16 tilføjes Vedtægter: 2021-08-16 (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-16 fjernes Direktion: Peter Brøndberg Sørensen (direktør) (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-06-30 tilføjes Legale ejere: Peter Brøndberg Holding ApS, Disruption Lab ApS (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2021-06-30 fjernes Legale ejere: Nana ApS (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-06-29 fjernes Legale ejere: Peter Brøndberg Holding ApS, Disruption Lab ApS (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-06-30 tilføjes Reelle ejere: Nihad Bihorac, Peter Brøndberg Sørensen (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2021-06-30 fjernes Reelle ejere: Nana Nellemann Wad (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-06-29 fjernes Reelle ejere: Nihad Bihorac, Peter Brøndberg Sørensen (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-06-30 fjernes Direktion: Nana Nellemann Wad (direktør) (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-04-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Legale ejere: Peter Brøndberg Holding ApS, Disruption Lab ApS, Nana ApS (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2019-07-31 fjernes Legale ejere: Parities ApS (offentliggjort 2019-07-31)
Den 2019-07-30 fjernes Legale ejere: Nana ApS, Peter Brøndberg Holding ApS, Disruption Lab ApS (offentliggjort 2019-07-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-31 fjernes Reelle ejere: Michael Seiffert (offentliggjort 2019-07-31)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overgaden Oven Vandet 30, kl., 1415 København K (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2018-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogskaj 16, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogskaj 16, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2017-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Artillerivej 114, 2. tv., 2300 København S (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-11-28 tilføjes Hjemmeside: www.victoriavine.dk (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-11-28 tilføjes Kontaktoplysninger: vin@victoriavine.dk (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-11-06 tilføjes Kapital (Kapital): 110.000,00 (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-11-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-11-06 tilføjes Legale ejere: Nana ApS, Peter Brøndberg Holding ApS, Disruption Lab ApS, Parities ApS (offentliggjort 2019-07-31)
Den 2017-11-05 fjernes Legale ejere: Peter Brøndberg Holding ApS, Disruption Lab ApS, Nana ApS (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-11-06 tilføjes Navne: Victoria Vine ApS (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-11-05 fjernes Navne: Victoria Vine 2017 ApS (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-11-06 tilføjes Reelle ejere: Michael Seiffert (offentliggjort 2019-07-31)
Den 2017-11-06 tilføjes Vedtægter: 2017-11-06 (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-04 tilføjes Legale ejere: Nana ApS (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-09-04 tilføjes Reelle ejere: Nana Nellemann Wad (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2017-09-01 tilføjes Reelle ejere: Nihad Bihorac, Peter Brøndberg Sørensen (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2017-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Artillerivej 114, 2. tv., 2300 København S (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Direktion: Nana Nellemann Wad (direktør) (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2017-08-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, herunder import, og salg af drikkevarer samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-31 (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-31 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 99.000,00 (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-08-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-08-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-31 tilføjes Legale ejere: Peter Brøndberg Holding ApS, Disruption Lab ApS (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-08-31 tilføjes Navne: Victoria Vine 2017 ApS (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-08-31 tilføjes Reelle ejere: Nihad Bihorac, Peter Brøndberg Sørensen (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2017-08-31 fjernes Reelle ejere: Nihad Bihorac, Peter Brøndberg Sørensen (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2017-08-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-31 tilføjes Revisor: HARBOE CONSULT ApS - GODKENDT REVISIONSVIRKSOMHED (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-31 tilføjes Stiftere: Peter Brøndberg Holding ApS, Disruption Lab ApS (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne i forening. (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2017-08-31 tilføjes Vedtægter: 2017-08-31 (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-08-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-01)