Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baldursgade 105, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Myrtueparken 56, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-02-12 tilføjes Legale ejere: Christian Gejl Vinther (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-02-12 fjernes Legale ejere: GejlHolding IVS (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-02-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Myrtueparken 56, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2018-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Øvre Bulbjergvej 6, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øvre Bulbjergvej 6, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2017-10-01 tilføjes Kontaktoplysninger: christian@gejlprojects.dk (offentliggjort 2017-10-01)
Den 2017-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Peder Gydes Vej 82, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2017-10-01)
Den 2017-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peder Gydes Vej 82, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2017-10-01)
Den 2017-08-31 tilføjes Direktion: Christian Gejl Vinther (direktør) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som rådgivende ingeniør med speciale i teknisk projektledelse samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-31 (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 tilføjes Legale ejere: GejlHolding IVS (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2017-08-31 tilføjes Navne: GejlProjects ApS (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 tilføjes Reelle ejere: Christian Gejl Vinther (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-08-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 tilføjes Stiftere: GejlHolding IVS (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 tilføjes Vedtægter: 2017-08-31 (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)