Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Vedtægter | Tegningsregel | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Revisor | Reelle ejere | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adelgade 15, 2., 1304 København K (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2023-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Adelgade 15, 2., 1304 København K (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2023-05-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adelgade 15, 2., 1304 København K (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2023-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 57, 3., 2500 Valby (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-15 tilføjes Bestyrelse: Anders Skovgaard Klingbeil (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-02-15 fjernes Bestyrelse: Hans Vermeeren (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-02-15 tilføjes Direktion: Anders Skovgaard Klingbeil (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-02-15 fjernes Direktion: Hans Vermeeren (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2022-12-06 fjernes Bestyrelse: Vjaceslav Wilhelm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-06-27 tilføjes Bestyrelse: Hans Vermeeren (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2022-06-27 fjernes Bestyrelse: Louise Hertz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-06-27 tilføjes Direktion: Hans Vermeeren (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2022-06-27 fjernes Direktion: Louise Hertz (direktør) (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-06-27 tilføjes Vedtægter: 2022-06-27 (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-06-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-16 tilføjes Bestyrelse: Peter Matzen Drachmann (formand) (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-16 fjernes Bestyrelse: Keld Jessen (formand) (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-16 tilføjes Vedtægter: 2020-11-16 (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2020-07-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 57, 3., 2500 Valby (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2019-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Reesens Vej 2, 6800 Varde (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-06-13 fjernes Kontaktoplysninger: aln@reka.dk (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-05-28 tilføjes Bestyrelse: Keld Jessen (formand) (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2019-05-28 tilføjes Direktion: Louise Hertz (direktør) (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2019-05-28 fjernes Direktion: Jesper Kristensen (direktør) (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-28 tilføjes Formål: Selskabets eneste formål er udelukkende at købe, besidde, administrere og sælge fast ejendom (omfattende i) beboelsesejendomme, forretningslokaler og lokaler til diversificeret brug, ii) fast ejendom som er under udvikling, iii) ubebygget fast ejendom som er angivet og egnet til bebyggelse i nær fremtid til brug for beboelsesejendomme, forretningslokaler og lokaler til diversificeret brug, iv) udlejning af boliger i henhold til betingelserne i punkt i), ii) og iii) anden fast ejendom og udlejninger af boliger (Lejeret) og rettigheder i form af lejelejligheder, andelslejligheder, udlejning af boliger (Lejeret), der vedrører lejligheder og delvis udlejning af boliger) og at udøve enhver form forretning relateret hertil. Fast ejendom skal vurderes behørigt før overtagelsen. (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-28 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-28 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2019-05-28 tilføjes Vedtægter: 2019-05-28 (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2019-05-28 fjernes Reelle ejere: Jesper Kristensen (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-04-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-14 tilføjes Kontaktoplysninger: aln@reka.dk (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2017-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Reesens Vej 2, 6800 Varde (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2017-08-29 tilføjes Direktion: Jesper Kristensen (direktør) (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2017-08-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, lade opføre, afhænde og udleje fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2017-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-29 (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-29 tilføjes Hovedbranche: Parkering og vejhjælp mv. (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-29 tilføjes Legale ejere: Teglholmen, Byggefelt B A/S (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-29 tilføjes Navne: Teglholmen, Byggefelt B Parkering ApS (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-29 tilføjes Reelle ejere: Jesper Kristensen (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2017-08-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2017-08-29 tilføjes Stiftere: Teglholmen, Byggefelt B A/S (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2017-08-29 tilføjes Vedtægter: 2017-08-29 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2017-08-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)