Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2022-12-31 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vinkelvej 4, 3000 Helsingør (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vinkelvej 4, 3000 Helsingør (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2017-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vinkelvej 4, 3000 Helsingør (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2017-08-31 tilføjes Direktion: Morten Munkager Knudsen (direktør) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og udleje fast ejendom, og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-31 (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2017-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 tilføjes Legale ejere: Morten M. Knudsen Holding ApS, LANDINSPEKTØR KRISTIAN BAATRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 tilføjes Navne: PWV6 ApS (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 tilføjes Reelle ejere: Morten Munkager Knudsen, Kristian Baatrup (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 tilføjes Stiftere: Morten M. Knudsen Holding ApS, LANDINSPEKTØR KRISTIAN BAATRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 tilføjes Vedtægter: 2017-08-31 (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)