Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Formål | Navne | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2018-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: BHF GRUPPEN A/S. (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er besidde værdipapirer og kapitalandele samt aktiviteter i tilknytning hertil (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-29 tilføjes Navne: Vicca Invest ApS (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-28 fjernes Navne: GDV224G1S ApS (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-29 tilføjes Vedtægter: 2018-05-29 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Horsbjergvej 38, 7323 Give (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-30 tilføjes Direktion: Simon Vibjerg (direktør) (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-30 tilføjes Formål: Virksomhedens formå¨l er udlejning af ejendomme (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2017-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-30 (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-30 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-30 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-30 tilføjes Kontaktoplysninger: pilegaarden@mvb.net (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-30 tilføjes Legale ejere: Simon Vibjerg, VIBJERG HOLDING ApS (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2017-08-30 fjernes Legale ejere: Simon Vibjerg (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2017-08-30 tilføjes Navne: GDV224G1S ApS (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2017-08-30 tilføjes Reelle ejere: Simon Vibjerg, Simon Vibjerg (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2017-08-30 fjernes Reelle ejere: Simon Vibjerg (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2017-08-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-30 tilføjes Stiftere: VIBJERG HOLDING ApS (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-30 tilføjes Vedtægter: 2017-08-30 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2017-08-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-30)