Sektion (alle) | |||||||
Revisor | Ejerskaber | xbrl | Vedtægter | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Binavne | Legale ejere | ||||
Bibranche | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-02 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-09-02 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2017-07-28 sletter virksomheden Ejerskaber: WIBERG SCANDINAVIA ApS. (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2017-09-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Promonorr ApS. (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-31 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2023-10-31 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-06-06 tilføjes Vedtægter: 2023-06-06 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-01-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Anders Eriksen i forening med et andet bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2022-12-29 tilføjes Bestyrelse: Lars Johan Bladh (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2022-12-29 fjernes Bestyrelse: Brian Nytoft (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2022-12-29 tilføjes Vedtægter: 2022-12-29 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2022-12-29 fjernes Reelle ejere: Anders Eriksen, Jens Arnhoff Eriksen (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2022-12-07 tilføjes Reelle ejere: Anders Eriksen, Jens Arnhoff Eriksen (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2022-12-06 fjernes Reelle ejere: Anders Eriksen, Jens Arnhoff Eriksen (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-12-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-12-31 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2022-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-07-01 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2022-05-11 tilføjes Reelle ejere: Anders Eriksen, Jens Arnhoff Eriksen (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-05-10 fjernes Reelle ejere: Jens Arnhoff Eriksen, Anders Eriksen, Anders Eriksen, Jens Arnhoff Eriksen (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2021-11-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-01 tilføjes Direktion: Søren Thorup Eriksen (direktør) (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-06-21 tilføjes Reelle ejere: Anders Eriksen, Jens Arnhoff Eriksen (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2020-06-20 fjernes Reelle ejere: Jens Arnhoff Eriksen, Anders Eriksen (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2019-12-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-11-12 tilføjes Reelle ejere: Jens Arnhoff Eriksen, Anders Eriksen, Jens Arnhoff Eriksen, Anders Eriksen (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2019-11-11 fjernes Reelle ejere: Jens Arnhoff Eriksen, Anders Eriksen (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-04-13 tilføjes Binavne: Wiberg Scandinavia A/S (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-04-13 tilføjes Vedtægter: 2018-04-13 (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-31 tilføjes Reelle ejere: Jens Arnhoff Eriksen, Anders Eriksen (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2018-01-30 fjernes Reelle ejere: Jens Arnhoff Eriksen, Anders Eriksen (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-07 tilføjes Legale ejere: AJAT A/S (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2017-12-07 fjernes Legale ejere: A.J. ERIKSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-10-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af arbejdsbeklædning (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-07-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Adelgade 8, st., 1104 København K (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-07-28 tilføjes Bestyrelse: Brian Nytoft (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2017-07-28 tilføjes Direktion: Jens Arnhoff Eriksen (direktør) (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-07-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og fabrikationsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-07-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-07-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-01 (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-07-28 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-07-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-07-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-07-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-07-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-07-28 tilføjes Legale ejere: A.J. ERIKSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2017-07-28 tilføjes Navne: C.L. Seifert Danmark A/S (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-07-28 tilføjes Reelle ejere: Jens Arnhoff Eriksen, Anders Eriksen (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2017-07-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2017-07-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2017-07-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-07-28 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2017-07-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene, af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2017-07-28 tilføjes Vedtægter: 2017-07-28 (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2017-07-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-07-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-30)