Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-09-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-09-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-09-03 fjernes Direktion: Poul-Jørgen Victor Brinck Lundkvist (direktør) (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønholtvangen 1, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Skoven 1, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-26 tilføjes Kontaktoplysninger: pjbrinck@hotmail.com (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Skoven 1, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2017-08-29 tilføjes Direktion: Poul-Jørgen Victor Brinck Lundkvist (direktør) (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2017-08-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning, udvikling og salg af IT-services, smartcontracts og handel med virtuelle valutaer samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-29 (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-29 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-29 tilføjes Legale ejere: CLASSICONSULT ApS (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-29 tilføjes Navne: Cryptonic ApS (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-29 tilføjes Reelle ejere: Poul-Jørgen Victor Brinck Lundkvist (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-08-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-29 tilføjes Stiftere: CLASSICONSULT ApS (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2017-08-29 tilføjes Vedtægter: 2017-08-29 (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-05)