Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Dekret | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | xbrl | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 88, 2., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-08-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-08-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-23 (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-08-26 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-08-26 fjernes Legale ejere: Ashkan Maleki (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-08-26 fjernes Navne: Arti Levering IVS (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-08-26 fjernes Reelle ejere: Ashkan Maleki (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-08-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-08-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-08-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-08-26 fjernes Stiftere: Artman holding IVS (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-08-26 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2019-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2019-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-18 fjernes Direktion: Ashkan Maleki (direktør) (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-21 Statstidende Dekret
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-08 tilføjes Direktion: Ashkan Maleki (direktør) (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-08-08 fjernes Direktion: Artman Yousefi-Manazah (direktør) (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-08-08 tilføjes Legale ejere: Ashkan Maleki (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2019-08-08 fjernes Legale ejere: Artman holding IVS (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-08-08 tilføjes Reelle ejere: Ashkan Maleki (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2019-08-08 fjernes Reelle ejere: Artman Yousefi-Manazah (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 88, 2., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2018-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 88, 2., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 88, 2., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2017-08-23 tilføjes Direktion: Artman Yousefi-Manazah (direktør) (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2017-08-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med godstransport samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2017-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2017-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-23 (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2017-08-23 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2017-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2017-08-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2017-08-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2017-08-23 tilføjes Legale ejere: Artman holding IVS (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2017-08-23 tilføjes Navne: Arti Levering IVS (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2017-08-23 tilføjes Reelle ejere: Artman Yousefi-Manazah (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2017-08-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2017-08-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2017-08-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2017-08-23 tilføjes Stiftere: Artman holding IVS (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2017-08-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2017-08-23 tilføjes Vedtægter: 2017-08-23 (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2017-08-23 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2017-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-22)