Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Formål | Navne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2017-08-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Tandlæge Kami Karimian ApS. (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2021-09-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Tandlægeselskabet Teamtand ApS. (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-30 tilføjes Vedtægter: 2021-09-30 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-05-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Galionsvej 1, st., 1437 København K (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Galionsvej 1, st., 1437 København K (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-25 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SØBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i et tandlægeselskab. (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være et holdingselskab. (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 tilføjes Navne: Tandlæge Kami Karimian Holding ApS (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-30 fjernes Navne: Kami Karimian Holding ApS (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-29 tilføjes Navne: Kami Karimian Holding ApS (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 tilføjes Vedtægter: 2017-08-31 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2017-08-29 tilføjes Vedtægter: 2017-08-29 (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Galionsvej 1, st., 1437 København K (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2017-08-29 tilføjes Direktion: Kami Karimian (direktør) (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-29 (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-29 tilføjes Legale ejere: Kami Karimian (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-29 tilføjes Reelle ejere: Kami Karimian (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2017-08-29 tilføjes Stiftere: Kami Karimian (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-30)