Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
M. Krarup Holding ApS (CVR 36938633) | 01.01.2020 | 10.05.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Morten Krarup | 29.08.2017 | 01.01.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
NABUfit Global ApS (CVR 36955899) | OPLØSTEFTERKONKURS | 29.08.2017 | 07.04.2020 | 100,00% | 100,00% |