Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | ||||
Regnskabs år | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-17 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Vedtægter: 2022-11-16 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2021-12-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyborgvej 19, 5750 Ringe (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Lillemarksvej 19, 5750 Ringe (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-14 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-14 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-14 tilføjes Vedtægter: 2018-09-14 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lillemarksvej 19, 5750 Ringe (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2017-08-21 tilføjes Direktion: Jonas Bjerregaard Gregersen (direktør) (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2017-08-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udførelse af plade- og karosseriarbejde på automobiler og hermed beslægtede aktiviteter (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2017-08-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2017-08-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-21 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2017-08-21 tilføjes Hovedbranche: Karosseriværksteder og autolakererier (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2017-08-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2017-08-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2017-08-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2017-08-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2017-08-21 tilføjes Kontaktoplysninger: b.skadecenter@gmail.com (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2017-08-21 tilføjes Legale ejere: Bilernes Skadecenter Holding ApS (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2017-08-21 tilføjes Navne: Bilernes Skadecenter ApS (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2017-08-21 tilføjes Reelle ejere: Jonas Bjerregaard Gregersen (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2017-08-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2017-08-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2017-08-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2017-08-21 tilføjes Stiftere: Bilernes Skadecenter Holding ApS (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2017-08-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2017-08-21 tilføjes Vedtægter: 2017-08-21 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2017-08-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2017-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-29)