Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | xbrl | Reelle ejere | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2017-09-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Laosdirg ApS. (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Laosdirg ApS. (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2021-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-09-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-09-27 tilføjes Navne: Emil J. ApS (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-09-26 fjernes Navne: Emil J. IVS (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-09-27 tilføjes Vedtægter: 2021-09-27 (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-09-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-09-26 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Stadsgraven 9, kl. tv., 2300 København S (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Stadsgraven 9, kl. tv., 2300 København S (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-04-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Stadsgraven 9, kl. tv., 2300 København S (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2019-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Willemoesgade 54, 1. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2017-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Willemoesgade 54, 1. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2017-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Allé 75, 1. 251., 2100 København Ø (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2017-10-19 tilføjes Reelle ejere: Emil Østergård Johansen (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2017-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Allé 75, 1. 251., 2100 København Ø (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2017-08-28 tilføjes Direktion: Emil Østergård Johansen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-08-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kontrollerende andele i andre finansielle selskaber og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-08-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2017-08-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-28 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2017-08-28 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-08-28 tilføjes Kapital (Kapital): 500,00 (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2017-08-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-08-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-08-28 tilføjes Legale ejere: Emil Østergård Johansen (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-08-28 tilføjes Navne: Emil J. IVS (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2017-08-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-08-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-08-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-08-28 tilføjes Stiftere: Emil Østergård Johansen (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-08-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-08-28 tilføjes Vedtægter: 2017-08-28 (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2017-08-28 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2017-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-28)