Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Binavne | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-08 tilføjes Legale ejere: TangoDelta ApS, EHD Holding ApS, MH Dessau Holding ApS (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2023-05-07 fjernes Legale ejere: TangoDelta ApS (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2023-05-08 tilføjes Reelle ejere: Thomas William Dessau (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2023-05-07 fjernes Reelle ejere: Thomas William Dessau (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2023-04-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbakkevej 28, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2022-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovgårdsvej 30, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2022-04-28 tilføjes Hjemmeside: www.wingman-aircharter.com (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2022-04-28 tilføjes Kontaktoplysninger: sales@wingman-aircharter.com (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2022-02-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-23 tilføjes Binavne: yourflight.dk ApS, dessau.nu ApS, Dessau AirCharter ApS (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-01-22 fjernes Binavne: yourflight.dk IVS, dessau.nu IVS, Dessau AirCharter IVS (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-01-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-01-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-01-22 tilføjes Navne: Wingman AirCharter ApS (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-01-21 fjernes Navne: Wingman AirCharter IVS (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-01-22 tilføjes Vedtægter: 2020-01-22 (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-01-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-01-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-01-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-09-02 tilføjes Hovedbranche: Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2017-09-01 fjernes Hovedbranche: Charter- og taxiflyvning (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2017-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovgårdsvej 30, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2017-08-25 tilføjes Binavne: yourflight.dk IVS, dessau.nu IVS, Dessau AirCharter IVS (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2017-08-25 tilføjes Direktion: Thomas William Dessau (adm. dir.) (offentliggjort 2017-08-27)
Den 2017-08-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2017-08-27)
Den 2017-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-08-27)
Den 2017-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-25 (offentliggjort 2017-08-27)
Den 2017-08-25 tilføjes Hovedbranche: Charter- og taxiflyvning (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2017-08-25 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2017-08-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-08-27)
Den 2017-08-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-27)
Den 2017-08-25 tilføjes Legale ejere: TangoDelta ApS (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2017-08-25 tilføjes Navne: Wingman AirCharter IVS (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2017-08-25 tilføjes Reelle ejere: Thomas William Dessau (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2017-08-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-27)
Den 2017-08-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-27)
Den 2017-08-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-08-27)
Den 2017-08-25 tilføjes Stiftere: TangoDelta ApS (offentliggjort 2017-08-27)
Den 2017-08-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-08-27)
Den 2017-08-25 tilføjes Vedtægter: 2017-08-25 (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2017-08-25 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2017-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-27)