Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2021-06-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2021-06-18 tilføjes Navne: MVK78 Holding ApS (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2021-06-17 fjernes Navne: MVK78 Holding IVS (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2021-06-18 tilføjes Vedtægter: 2021-06-18 (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2021-06-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2021-06-17 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2017-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Knudsen77 ApS. (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-09-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Cre8 Furniture ApS. (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2018-06-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NFV-AA United ApS. (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2021-06-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langdalsparken 18, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Langdalsparken 18, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2017-10-09 tilføjes Reelle ejere: Michael Levring Vestergaard Knudsen (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langdalsparken 18, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2017-08-25 tilføjes Direktion: Michael Levring Vestergaard Knudsen (direktør) (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringvirksomhed. (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-25 (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-25 tilføjes Kapital (Kapital): 2,00 (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2017-08-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-25 tilføjes Legale ejere: Michael Levring Vestergaard Knudsen (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-25 tilføjes Navne: MVK78 Holding IVS (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2017-08-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-25 tilføjes Stiftere: Michael Levring Vestergaard Knudsen (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-25 tilføjes Vedtægter: 2017-08-25 (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2017-08-25 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2017-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-25)