Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Hovedbranche | Bestyrelse | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2017-11-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-10-31 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-09-28 fjernes Bestyrelse: Henrik Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-09-28 fjernes Reelle ejere: Henrik Petersen (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lollandsgade 2, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-24 tilføjes Bestyrelse: Henrik Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-08-24 tilføjes Direktion: Anette Jacobsen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg og udlejning af fast ejendom samt anden aktivitet, der efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-24 (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-24 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-08-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-24 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-24 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-24 tilføjes Legale ejere: Alsmatik Group ApS (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-24 tilføjes Navne: Alsmatik Ejendomme ApS (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-24 tilføjes Reelle ejere: Henrik Petersen, Anette Jacobsen, Michael Vingborg Staal, Anders Grotum Jorsal (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-08-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-24 tilføjes Revisor: REVISION- OG REGNSKABSKONTORET ApS REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-24 tilføjes Stiftere: Alsmatik Group ApS (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med formanden, af direktøren i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-24 tilføjes Vedtægter: 2017-08-24 (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-25)