Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Dekret | xbrl | ||||
Legale ejere | Binavne | Navne | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Kapital | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Formål | Reelle ejere | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform |
Den 2023-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-08-11 fjernes Direktion: Nicolai Bue Bech-Jensen (direktør) (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-08-15 Statstidende Dekret
Den 2023-02-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-01-01 tilføjes Legale ejere: Nixen Holding ApS (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2023-01-01 fjernes Legale ejere: JAGOMF ApS, WeMarket A/S, Migo ApS, NØRSKOV JR. HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2022-12-31 fjernes Legale ejere: Nixen Holding ApS (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2022-02-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-04 fjernes Binavne: Heylo Padel Aps (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-09-27 tilføjes Navne: Heylo Padel ApS (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-09-26 fjernes Navne: Padel Nuestro Denmark Aps (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-09-27 tilføjes Vedtægter: 2021-09-27 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-09-22 tilføjes Direktion: Nicolai Bue Bech-Jensen (direktør) (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2021-09-22 fjernes Direktion: Michael Mølgaard Nørskov (adm. dir.) (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-08-19 fjernes Legale ejere: Martin Søndergaard Olesen (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-04-01 tilføjes Hovedbranche: Drift af sportsanlæg (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-31 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-15 tilføjes Legale ejere: Nixen Holding ApS (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2021-02-26 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-02-25 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2021-02-05 tilføjes Kapital (Kapital): 76.922,00 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-05 tilføjes Legale ejere: Martin Søndergaard Olesen, JAGOMF ApS, WeMarket A/S, Migo ApS, NØRSKOV JR. HOLDING ApS, BYOH Holding ApS (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-02-04 fjernes Legale ejere: BYOH Holding ApS (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-05 tilføjes Vedtægter: 2021-02-05 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-02-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arne Jacobsens Allé 12, 2300 København S (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2021-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 7, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2021-01-20 tilføjes Binavne: Heylo Padel Aps, Heylopadel.dk Aps, Heylo Padel Center Fields Aps (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-01-20 tilføjes Hjemmeside: www.heylopadel.dk (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2021-01-19 tilføjes Vedtægter: 2021-01-19 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2020-12-09 tilføjes Navne: Padel Nuestro Denmark Aps (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2020-12-08 fjernes Navne: Heylo Padel Tennis ApS (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-09 tilføjes Vedtægter: 2020-12-09 (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-10-28 tilføjes Navne: Heylo Padel Tennis ApS (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-10-27 fjernes Navne: Matcha Mike Convenience ApS (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 tilføjes Vedtægter: 2020-10-28 (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 7, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongens Nytorv 13, 1050 København K (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-10-19 tilføjes Kontaktoplysninger: michael@heylocph.dk (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-10-18 fjernes Kontaktoplysninger: matchamike@byoh.dk (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-08-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-24 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2020-08-23 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-24 tilføjes Vedtægter: 2020-08-24 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2019-12-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongens Nytorv 13, 1050 København K (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2019-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Helgolandsgade 13, kl. 1., 1653 København V (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-29 tilføjes Legale ejere: BYOH Holding ApS (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2017-11-29 fjernes Legale ejere: Totter IVS (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-11-28 fjernes Legale ejere: BYOH Holding ApS (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-11-29 tilføjes Reelle ejere: Michael Mølgaard Nørskov (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2017-11-29 fjernes Reelle ejere: Anders Piil Christensen (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-11-28 fjernes Reelle ejere: Michael Mølgaard Nørskov (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helgolandsgade 13, kl. 1., 1653 København V (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2017-10-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Blegdamsvej 104, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-10-17 tilføjes Kontaktoplysninger: matchamike@byoh.dk (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2017-10-17 tilføjes Reelle ejere: Michael Mølgaard Nørskov, Anders Piil Christensen (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-10-16 fjernes Reelle ejere: Anders Piil Christensen, Michael Mølgaard Nørskov (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-10-02 tilføjes Direktion: Michael Mølgaard Nørskov (adm. dir.) (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2017-10-02 fjernes Direktion: Anders Piil Christensen (direktør) (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blegdamsvej 104, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Ole Suhrs Gade 17, 5. th., 1354 København K (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-09-08 tilføjes Legale ejere: Totter IVS (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-09-07 fjernes Legale ejere: Totter IVS (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-08-25 tilføjes Legale ejere: Totter IVS, BYOH Holding ApS (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-08-25 tilføjes Reelle ejere: Anders Piil Christensen, Michael Mølgaard Nørskov (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ole Suhrs Gade 17, 5. th., 1354 København K (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-08-24 tilføjes Direktion: Anders Piil Christensen (direktør) (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-08-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med er specialiseret engroshandel med fødevarer og hermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2017-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-24 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-24 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2017-08-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2017-08-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2017-08-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-24 tilføjes Navne: Matcha Mike Convenience ApS (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2017-08-24 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-24 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-24 tilføjes Stiftere: Totter IVS (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2017-08-24 tilføjes Vedtægter: 2017-08-24 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2017-08-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-14)