Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2017-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Birkeskrænten ApS. (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-01 tilføjes Reelle ejere: Pernille Lyngsø Pedersen, Casper Lyngsø (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordskoven 9, 9632 Møldrup (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-21 tilføjes Direktion: Torben Lyngsø (direktør) (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt formueadministration. (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-21 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-21 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-21 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-21 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-21 tilføjes Legale ejere: P. Over Lyng-sø ApS, C. Over Lyng-sø ApS, Over Lyng-sø ApS (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-21 tilføjes Navne: Over Lyng-sø NextGen ApS (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-21 tilføjes Reelle ejere: Torben Lyngsø, Inge Lyngsø (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-08-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-21 tilføjes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-21 tilføjes Stiftere: P. Over Lyng-sø ApS, Over Lyng-sø ApS, C. Over Lyng-sø ApS (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-21 tilføjes Vedtægter: 2017-08-21 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-24)