Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2019-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 44, 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-02 fjernes Binavne: Troy Invest 3 ApS (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-02 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-02 fjernes Legale ejere: Ralf Ole Villumsen, Ulla Villumsen (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-02 fjernes Navne: Uniwill Invest 3 ApS (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-02 fjernes Reelle ejere: Ralf Ole Villumsen, Ulla Villumsen (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-07-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-07-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-07-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-07-30 fjernes Direktion: Ralf Ole Villumsen (direktør) (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2017-08-24 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 44, 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2017-07-08 tilføjes Binavne: Troy Invest 3 ApS (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2017-07-08 tilføjes Direktion: Ralf Ole Villumsen (direktør) (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2017-07-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, finansiering, køb og salg af værdipapirer. (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2017-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2017-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2017-07-08 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-07-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2017-07-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2017-07-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2017-07-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2017-07-08 tilføjes Legale ejere: Ralf Ole Villumsen, Ulla Villumsen (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2017-07-08 tilføjes Navne: Uniwill Invest 3 ApS (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2017-07-08 tilføjes Reelle ejere: Ralf Ole Villumsen, Ulla Villumsen (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2017-07-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2017-07-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2017-07-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2017-07-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2017-07-08 tilføjes Vedtægter: 2017-07-08 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2017-07-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2017-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-30)