Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Vedtægter | ||||
Kapital | Hvidhvask | Formål | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2021-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyvej 16, st., 1851 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-11 fjernes Binavne: Håndværkerfællesskabet ApS (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-18 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-11 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-11 fjernes Legale ejere: TEMQUE ApS (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-11 fjernes Navne: TQ217 ApS (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-11 fjernes Reelle ejere: Poul Ebbe Christensen, Jimmi Sørensen (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-11 fjernes Stiftere: Poul Ebbe Christensen, Jimmi Sørensen (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-01-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-12 fjernes Bestyrelse: Poul Ebbe Christensen (formand) (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-12 fjernes Direktion: Jimmi Sørensen (direktør) (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-29 tilføjes Legale ejere: TEMQUE ApS (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2019-10-29 fjernes Legale ejere: BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-10-28 fjernes Legale ejere: TEMQUE ApS (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-10-29 tilføjes Reelle ejere: Poul Ebbe Christensen, Jimmi Sørensen (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2019-10-28 fjernes Reelle ejere: Poul Ebbe Christensen, Jimmi Sørensen (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-10-29 fjernes Bestyrelse: Henrik Tyge Krabbe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyvej 16, st., 1851 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2019-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 138, 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-28 tilføjes Bestyrelse: Niels Peter Techen Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2018-06-28 tilføjes Binavne: Håndværkerfællesskabet ApS (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2018-06-28 tilføjes Vedtægter: 2018-06-28 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2018-04-12 tilføjes Legale ejere: TEMQUE ApS, BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2018-04-11 fjernes Legale ejere: TEMQUE ApS (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-04-12 tilføjes Reelle ejere: Poul Ebbe Christensen, Jimmi Sørensen (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2018-04-11 fjernes Reelle ejere: Poul Ebbe Christensen, Jimmi Sørensen (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-04-11 tilføjes Bestyrelse: Henrik Tyge Krabbe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2018-04-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2018-04-11 tilføjes Vedtægter: 2018-04-11 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-11 fjernes Direktion: Poul Ebbe Christensen (direktør) (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2017-09-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2017-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 138, 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2017-08-18 tilføjes Direktion: Poul Ebbe Christensen (direktør) (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2017-08-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, økonomisk rådgivning, it eller anden beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2017-08-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2017-08-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-18 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2017-08-18 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2017-08-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2017-08-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2017-08-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2017-08-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2017-08-18 tilføjes Legale ejere: TEMQUE ApS (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2017-08-18 tilføjes Navne: TQ217 ApS (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2017-08-18 tilføjes Reelle ejere: Poul Ebbe Christensen, Jimmi Sørensen (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2017-08-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2017-08-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2017-08-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2017-08-18 tilføjes Stiftere: Poul Ebbe Christensen, Jimmi Sørensen (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2017-08-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2017-08-18 tilføjes Vedtægter: 2017-08-18 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2017-08-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2017-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-26)