Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Henrik Brædder | 01.06.2018 | 23.04.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Fa. Raven Consulting Ltd. | 02.03.2018 | 01.06.2018 | 100,00% | 100,00 % |
Carina Klarr Heitmann | 01.01.2018 | 02.03.2018 | 100,00% | 100,00 % |
Henrik Brædder | 23.08.2017 | 01.01.2018 | 100,00% | 100,00 % |