Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Vedtægter | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2017-08-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Holmen II Wind Park ApS. (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2018-07-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Holmen II Vindkraft I/S. (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-12-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Holmen II V90 ApS. (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-31 tilføjes Reelle ejere: Knud Erik Andersen (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-05-30 fjernes Reelle ejere: Knud Erik Andersen (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-04-16 tilføjes Reelle ejere: Knud Erik Andersen (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-04-15 fjernes Reelle ejere: Knud Erik Andersen, Knud Erik Andersen (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2023-12-21 tilføjes Reelle ejere: Knud Erik Andersen (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2023-12-20 fjernes Reelle ejere: Knud Erik Andersen (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2023-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-24 tilføjes Reelle ejere: Knud Erik Andersen, Knud Erik Andersen (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2023-04-23 fjernes Reelle ejere: Knud Erik Andersen (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2022-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2022-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-08 tilføjes Reelle ejere: Knud Erik Andersen (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2022-04-07 fjernes Reelle ejere: Knud Erik Andersen (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2021-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2021-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2020-06-18 tilføjes Reelle ejere: Knud Erik Andersen (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2020-06-17 fjernes Reelle ejere: Knud Erik Andersen, Knud Erik Andersen (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2020-05-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-30 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-30 tilføjes Vedtægter: 2020-03-30 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2019-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2019-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-11-08 tilføjes Reelle ejere: Knud Erik Andersen (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2019-11-07 fjernes Reelle ejere: Knud Erik Andersen (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2019-10-21 tilføjes Reelle ejere: Knud Erik Andersen, Knud Erik Andersen (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2019-10-20 fjernes Reelle ejere: Knud Erik Andersen (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-04-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2017-08-23 tilføjes Direktion: Jens-Peter Zink (direktør) (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2017-08-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er, direkte eller gennem kapitalandele i andre selskaber tilknyttet energibranchen, at udvikle, finansiere, drive og sælge vedvarende energi. (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2017-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2017-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-23 (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2017-08-23 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2017-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2017-08-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2017-08-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2017-08-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2017-08-23 tilføjes Legale ejere: EUROPEAN ENERGY A/S, A. Rosen Finans ApS (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2017-08-23 tilføjes Navne: Holmen II Holding ApS (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2017-08-23 tilføjes Reelle ejere: Knud Erik Andersen (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-08-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2017-08-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2017-08-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2017-08-23 tilføjes Stiftere: EUROPEAN ENERGY A/S, A. Rosen Finans ApS (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2017-08-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2017-08-23 tilføjes Vedtægter: 2017-08-23 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2017-08-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2017-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-23)