Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Vedtægter | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2022-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-04-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Humlehaven 50, 2500 Valby (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-04-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-11-30 (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-04-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-23 (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-04-21 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-04-21 fjernes Legale ejere: Thomas Sørensen (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-04-21 fjernes Navne: Risvangen 3 IVS (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-04-21 fjernes Reelle ejere: Thomas Sørensen (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-04-21 fjernes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-04-21 fjernes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-04-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-04-21 fjernes Stiftere: Thomas Sørensen (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-04-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2021-09-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2021-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2021-09-01 fjernes Direktion: Thomas Sørensen (direktør) (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-05-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-13 tilføjes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2018-06-13 tilføjes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2018-06-12 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-12 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-13 tilføjes Vedtægter: 2018-06-13 (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2018-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Humlehaven 50, 2500 Valby (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2018-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Risvangen 3, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2017-11-20 tilføjes Reelle ejere: Thomas Sørensen (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2017-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Risvangen 3, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2017-08-23 tilføjes Direktion: Thomas Sørensen (direktør) (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2017-08-23 tilføjes Formål: Ejendomshandel (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2017-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-11-30 (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2017-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-23 (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2017-08-23 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2017-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2017-08-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2017-08-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2017-08-23 tilføjes Legale ejere: Thomas Sørensen (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2017-08-23 tilføjes Navne: Risvangen 3 IVS (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2017-08-23 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2017-08-23 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2017-08-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2017-08-23 tilføjes Stiftere: Thomas Sørensen (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2017-08-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2017-08-23 tilføjes Vedtægter: 2017-08-23 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2017-08-23 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2017-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-21)