Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-11-06 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-11-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Sjællandsgade 40, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-11-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-11-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-22 (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-11-06 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af varer til fritid og sport (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-11-06 fjernes Legale ejere: Lars Juul Larsen (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-11-06 fjernes Navne: Pick Up Bikes IVS (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-11-06 fjernes Reelle ejere: Lars Juul Larsen (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-11-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-11-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-11-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-11-06 fjernes Stiftere: Lars Juul Larsen (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-11-06 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-15 fjernes Direktion: Lars Juul Larsen (direktør) (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sjællandsgade 40, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2017-08-22 tilføjes Direktion: Lars Juul Larsen (direktør) (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2017-08-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med udlejning af cykler, taxakørsel med cykler samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2017-08-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2017-08-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-22 (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2017-08-22 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af varer til fritid og sport (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2017-08-22 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2017-08-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2017-08-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2017-08-22 tilføjes Legale ejere: Lars Juul Larsen (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2017-08-22 tilføjes Navne: Pick Up Bikes IVS (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2017-08-22 tilføjes Reelle ejere: Lars Juul Larsen (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2017-08-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2017-08-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2017-08-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2017-08-22 tilføjes Stiftere: Lars Juul Larsen (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2017-08-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2017-08-22 tilføjes Vedtægter: 2017-08-22 (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2017-08-22 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2017-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-15)