Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller direktionen i forening (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-04-12 tilføjes Vedtægter: 2021-04-12 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-04-09 tilføjes Direktion: Martin Skafte Hiul Schultz (direktør) (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Reelle ejere: Martin Skafte Hiul Schultz (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2020-09-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiskerivej 12, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-01-18)
Den 2020-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Stentoften 23, 8362 Hørning (offentliggjort 2020-01-18)
Den 2020-01-18 tilføjes Hjemmeside: www.restaurantanker.dk (offentliggjort 2020-01-18)
Den 2020-01-18 tilføjes Kontaktoplysninger: info@restaurantanker.dk (offentliggjort 2020-01-18)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-01 tilføjes Legale ejere: Smag & Slægt ApS (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-10-01 fjernes Legale ejere: Henrik Skafte Schultz (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stentoften 23, 8362 Hørning (offentliggjort 2020-01-18)
Den 2017-08-21 tilføjes Direktion: Henrik Skafte Schultz (direktør) (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restauration samt anden hermed nært beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-21 (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-21 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-21 tilføjes Legale ejere: Henrik Skafte Schultz (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-08-21 tilføjes Navne: Restaurant Anker ApS (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-21 tilføjes Reelle ejere: Henrik Skafte Schultz (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2017-08-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-21 tilføjes Revisor: REVISION 2 A/S (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-21 tilføjes Stiftere: Henrik Skafte Schultz (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2017-08-21 tilføjes Vedtægter: 2017-08-21 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2017-08-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-22)