Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2022-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kagsåkollegiet 54, 2860 Søborg (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-21 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-12 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-12 fjernes Kontaktoplysninger: aro@holst-law.com (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-12 fjernes Legale ejere: Nicolas Bernard Loic Neimer (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-12 fjernes Navne: Neimer Holding IVS (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-12 fjernes Reelle ejere: Nicolas Bernard Loic Neimer (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-12 fjernes Stiftere: Nicolas Bernard Loic Neimer (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-12 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-10 Statstidende Dekret
Den 2022-02-14 tilføjes Kontaktoplysninger: aro@holst-law.com (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-02-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-19 fjernes Direktion: Nicolas Bernard Loic Neimer (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2021-07-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-01 tilføjes Reelle ejere: Nicolas Bernard Loic Neimer (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2017-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kagsåkollegiet 54, 2860 Søborg (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2017-08-21 tilføjes Direktion: Nicolas Bernard Loic Neimer (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2017-08-21 tilføjes Formål: Virksomhed formål er at værre holdingselskab (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2017-08-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2017-08-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-21 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2017-08-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2017-08-21 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2017-08-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2017-08-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2017-08-21 tilføjes Legale ejere: Nicolas Bernard Loic Neimer (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2017-08-21 tilføjes Navne: Neimer Holding IVS (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2017-08-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2017-08-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2017-08-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2017-08-21 tilføjes Stiftere: Nicolas Bernard Loic Neimer (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2017-08-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2017-08-21 tilføjes Vedtægter: 2017-08-21 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2017-08-21 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2017-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-19)