Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Kapital | Navne | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-20 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-03-20 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2017-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: MFT Energy A/S. (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: NORDIC ENERGY HOUSE HOLDING APS. (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2021-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NORDIC ENERGY HOUSE HOLDING APS. (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2023-11-17 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-07 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ydunsvej 12, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Ringgade 216, st. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-04-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-07 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2020-02-07 tilføjes Vedtægter: 2020-02-07 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-08 tilføjes Navne: KLSH Invest ApS (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-07 fjernes Navne: KLSH Invest IVS (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-08 tilføjes Vedtægter: 2018-08-08 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2018-08-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-03-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Ringgade 216, st. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2017-08-17 tilføjes Direktion: Peter Elsborg Kudsk (direktør) (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-08-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre kapitalselskaber samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-08-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-08-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-17 (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-08-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-08-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2017-08-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-08-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-08-17 tilføjes Legale ejere: Peter Elsborg Kudsk (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-08-17 tilføjes Navne: KLSH Invest IVS (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2017-08-17 tilføjes Reelle ejere: Peter Elsborg Kudsk (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-08-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-08-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-08-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2017-08-17 tilføjes Stiftere: Peter Elsborg Kudsk (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-08-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-08-17 tilføjes Vedtægter: 2017-08-17 (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2017-08-17 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2017-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-21)