Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Revisor | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Kontaktoplysninger | Kapital | ||||
Navne | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 89, 8240 Risskov (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 89, 8240 Risskov (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2017-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: MFT Energy A/S. (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-08-16 sletter virksomheden Ejerskaber: NORDIC ENERGY HOUSE HOLDING APS. (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2021-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NORDIC ENERGY HOUSE HOLDING APS. (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-20 tilføjes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-03-20 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2023-11-17 fjernes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-07 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 89, 8240 Risskov (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2023-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 89, 8240 Risskov (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2022-04-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-07 tilføjes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2020-02-07 tilføjes Vedtægter: 2020-02-07 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 89, 8240 Risskov (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2020-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Ceres Allé 7, 7. 6., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-01-25)
Den 2020-01-25 tilføjes Kontaktoplysninger: Ka@nordicenergyhouse.com (offentliggjort 2020-01-25)
Den 2019-03-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ceres Allé 7, 7. 6., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-01-25)
Den 2018-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Ceres Allé 7, 7. 6., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-08-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-08 tilføjes Navne: Abouardini Invest ApS (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-07 fjernes Navne: Abouardini Invest IVS (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-08 tilføjes Vedtægter: 2018-08-08 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2018-08-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-03-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ceres Allé 7, 7. 6., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2017-08-17 tilføjes Direktion: Khalil Ibrahim Abouardini (direktør) (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-08-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre kapitalselskaber samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-08-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-08-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-17 (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-08-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-08-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2017-08-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-08-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-08-17 tilføjes Legale ejere: Khalil Ibrahim Abouardini (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-08-17 tilføjes Navne: Abouardini Invest IVS (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2017-08-17 tilføjes Reelle ejere: Khalil Ibrahim Abouardini (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-08-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-08-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-08-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2017-08-17 tilføjes Stiftere: Khalil Ibrahim Abouardini (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-08-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-08-17 tilføjes Vedtægter: 2017-08-17 (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2017-08-17 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2017-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-21)