Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Reelle ejere | Legale ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Binavne | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 tilføjes Direktion: Buster Emil Schmidt (direktør) (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-07-05 fjernes Direktion: Jakob Abildgaard Mauritsen (direktør) (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-07-01 tilføjes Reelle ejere: Buster Emil Schmidt (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2021-07-01 fjernes Reelle ejere: Jakob Abildgaard Mauritsen (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2021-07-01 fjernes Legale ejere: Jakob Abildgaard Mauritsen (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2021-06-30 fjernes Reelle ejere: Buster Emil Schmidt (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 1, 1411 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 1, 1411 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 1, 1411 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Margretheholmsvej 6, 2. th., 1432 København K (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-22 tilføjes Legale ejere: Jakob Abildgaard Mauritsen, Buster Emil Schmidt (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2018-11-21 fjernes Legale ejere: Buster Emil Schmidt (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-22 tilføjes Reelle ejere: Buster Emil Schmidt, Jakob Abildgaard Mauritsen (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2018-11-21 fjernes Reelle ejere: Buster Emil Schmidt (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-29 tilføjes Direktion: Jakob Abildgaard Mauritsen (direktør) (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2018-09-29 fjernes Direktion: Buster Emil Schmidt (direktør) (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-17 tilføjes Binavne: Restaurant Viva ApS (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-16 fjernes Binavne: Restaurant Viva IVS (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Navne: Mobydick ApS (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-16 fjernes Navne: Mobydick IVS (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Vedtægter: 2018-05-17 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-16 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-04 tilføjes Binavne: Restaurant Viva IVS (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2017-09-01 tilføjes Vedtægter: 2017-09-01 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2017-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Margretheholmsvej 6, 2. th., 1432 København K (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2017-08-17 tilføjes Direktion: Buster Emil Schmidt (direktør) (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2017-08-17 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed inden for restaurationsbranchen med beslægtede områder (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-08-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-08-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-17 (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-08-17 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-08-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2017-08-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-08-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-08-17 tilføjes Kontaktoplysninger: mobydick.aps@gmail.com (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-08-17 tilføjes Legale ejere: Buster Emil Schmidt (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2017-08-17 tilføjes Navne: Mobydick IVS (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2017-08-17 tilføjes Reelle ejere: Buster Emil Schmidt (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2017-08-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-08-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-08-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-08-17 tilføjes Stiftere: Buster Emil Schmidt (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-08-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren alene (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-08-17 tilføjes Vedtægter: 2017-08-17 (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2017-08-17 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2017-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-21)