Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-02-09 tilføjes Kontaktoplysninger: kristian@fffactories.com (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-02-01 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2017-11-02 sletter virksomheden Ejerskaber: LOKALBOLIG GENTOFTE OG VANGEDE APS. (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-01-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2022-01-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkaj 53, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkaj 67, st. tv., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-02-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkaj 67, st. tv., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2019-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkaj 67, st. tv., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-01-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkaj 67, st. tv., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2018-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Petersborg Plads 2, 1. tv., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2017-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Petersborg Plads 2, 1. tv., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2017-08-18 tilføjes Direktion: Kristian Falk Nielsen (direktør) (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2017-08-18 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2017-08-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2017-08-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-18 (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2017-08-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2017-08-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2017-08-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2017-08-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2017-08-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2017-08-18 tilføjes Legale ejere: Kristian Falk Nielsen (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-08-18 tilføjes Navne: FF Factories ApS (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2017-08-18 tilføjes Reelle ejere: Kristian Falk Nielsen (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-08-18 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2017-08-18 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2017-08-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2017-08-18 tilføjes Stiftere: Kristian Falk Nielsen (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2017-08-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af én direktør. (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2017-08-18 tilføjes Vedtægter: 2017-08-18 (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2017-08-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2017-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-18)