Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jarl Henrik Arfelt | 09.01.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Ernst Ipsen | 08.08.2017 | 30.09.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Borges | 08.08.2017 | 25.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Kresten Bruun | 08.08.2017 | 25.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Niels Olaf Ahrengot | 08.08.2017 | 25.04.2019 | formand |