Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Amstrup-Kappel | 09.11.2020 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Dolmer | 19.07.2017 | 09.11.2020 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Otto Joachim Peter Moltke | 01.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Christian Georg Peter Moltke | 09.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Anders Dolmer | 09.11.2020 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Otto Joachim Peter Moltke | 09.11.2020 | 27.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Anders Dolmer | 19.07.2017 | 08.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Christian Georg Peter Moltke | 19.07.2017 | 08.11.2020 | formand |