Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bjarne Szczurek Pedersen | 17.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Claudia Birgit Aidt Becker | 17.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Sascha Alberte Schröter Kent | 17.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Dorthe Mikkelsen | 17.08.2017 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Allan Wind Petersen | 26.06.2023 | 26.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Christoffer Witt Qvist | 16.11.2020 | 26.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Kim Predbjørn Krarup | 17.08.2017 | 23.09.2019 | bestyrelsesmedlem |