Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Legale ejere | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åbakkevej 5, 5462 Morud (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Åbakkevej 5, 5462 Morud (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åbakkevej 5, 5462 Morud (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Åbakkevej 5, 5462 Morud (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-04-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2020-04-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2020-04-07 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET LEIF VESTERLUND - REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2020-04-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åbakkevej 5, 5462 Morud (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Åbakkevej 5, 5462 Morud (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åbakkevej 5, 5462 Morud (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Åbakkevej 5, 5462 Morud (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-03-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: JOHN RIBER HOLDING ApS, J. MIKKELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-01-01 fjernes Legale ejere: MORUD VVS & EL ApS (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2017-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åbakkevej 5, 5462 Morud (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2017-08-17 tilføjes Direktion: Jesper Høxbro Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-08-17 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive erhvervsmæssig udlejning samt enhver i forbindelse hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-08-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-08-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-17 (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-08-17 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-08-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-08-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-08-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-08-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-08-17 tilføjes Kontaktoplysninger: admin@morud-vvs-el.dk (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-08-17 tilføjes Legale ejere: MORUD VVS & EL ApS (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2017-08-17 tilføjes Navne: M&R Ejendomme ApS (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-08-17 tilføjes Reelle ejere: Jesper Høxbro Mikkelsen, John Riber (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2017-08-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-08-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-08-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2017-08-17 tilføjes Stiftere: MORUD VVS & EL ApS (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-08-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-08-17 tilføjes Vedtægter: 2017-08-17 (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-08-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-17)