Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Ahmed Abou El-Foul | 21.12.2022 | 21.12.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Mohamed Abou El-Foul | 01.09.2017 | 04.05.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Firas Jamal Abou El-Foul | 01.09.2017 | 06.09.2018 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Mohamed Abou El-Foul | 15.08.2017 | 31.08.2017 | 100,00% | 100,00 % |