Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Tegningsregel | Kapital | Vedtægter | ||||
Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2020-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-03-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-03-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsbryggen 14, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-03-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-03-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-10 (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-03-12 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-03-12 fjernes Legale ejere: PER K. RASMUSSEN ApS, Henning Kurt Hansen (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-03-12 fjernes Navne: Seagull International Clothing ApS (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-03-12 fjernes Reelle ejere: Per Kaj Rasmussen, Henning Kurt Hansen (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-03-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-03-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-03-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-03-12 fjernes Stiftere: Seagull Holding ApS (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-03-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2019-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsbryggen 14, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2019-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsbryggen 14, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2019-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2019-10-10 fjernes Legale ejere: Seagull Holding ApS (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2019-10-18 Statstidende Dekret
Den 2019-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2019-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 fjernes Bestyrelse: Per Kaj Rasmussen (formand) (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 fjernes Direktion: Henning Kurt Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-02-05 tilføjes Legale ejere: PER K. RASMUSSEN ApS, Henning Kurt Hansen (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2019-02-05 fjernes Legale ejere: ENVISE ApS (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-04 fjernes Legale ejere: Henning Kurt Hansen, PER K. RASMUSSEN ApS (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-05 tilføjes Reelle ejere: Per Kaj Rasmussen, Henning Kurt Hansen (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2019-02-05 fjernes Reelle ejere: Christian Steinhauer Rasmussen (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-04 fjernes Reelle ejere: Henning Kurt Hansen, Per Kaj Rasmussen (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-05 fjernes Bestyrelse: Christian Steinhauer Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-03-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2018-03-13 tilføjes Bestyrelse: Christian Steinhauer Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-03-13 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2018-03-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2018-03-13 tilføjes Legale ejere: Henning Kurt Hansen, PER K. RASMUSSEN ApS, ENVISE ApS, Seagull Holding ApS (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-03-12 fjernes Legale ejere: Seagull Holding ApS, Seagull Holding ApS, Henning Kurt Hansen (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2018-03-13 tilføjes Reelle ejere: Henning Kurt Hansen, Per Kaj Rasmussen, Christian Steinhauer Rasmussen (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-03-12 fjernes Reelle ejere: Henning Kurt Hansen (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2018-03-13 tilføjes Vedtægter: 2018-03-13 (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-12-05 tilføjes Direktion: Henning Kurt Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2017-12-05 fjernes Direktion: Gitte Susanne Jensen (direktør) (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-05 tilføjes Reelle ejere: Henning Kurt Hansen (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2017-12-05 fjernes Reelle ejere: Gitte Susanne Jensen (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-12-04 fjernes Reelle ejere: Henning Kurt Hansen (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsbryggen 14, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2017-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Ægirsvej 28, 4873 Væggerløse (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-25 tilføjes Legale ejere: Seagull Holding ApS, Henning Kurt Hansen (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2017-08-24 fjernes Legale ejere: Seagull Holding ApS (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-10 tilføjes Legale ejere: Seagull Holding ApS, Seagull Holding ApS (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-25 tilføjes Reelle ejere: Henning Kurt Hansen (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-08-10 tilføjes Reelle ejere: Gitte Susanne Jensen (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ægirsvej 28, 4873 Væggerløse (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-08-10 tilføjes Direktion: Gitte Susanne Jensen (direktør) (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-08-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion og salg af arbejdsbeklædning, brandbeklædning, tekstiler, fodtøj og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2017-08-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2017-08-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-10 (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2017-08-10 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2017-08-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2017-08-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2017-08-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2017-08-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2017-08-10 tilføjes Navne: Seagull International Clothing ApS (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2017-08-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2017-08-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2017-08-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2017-08-10 tilføjes Stiftere: Seagull Holding ApS (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2017-08-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2017-08-10 tilføjes Vedtægter: 2017-08-10 (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2017-08-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2017-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-23)