Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Virksomhedsstatus | Tegningsregel | Direktion | ||||
Bibranche | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | xbrl | Formål | Hovedbranche | ||||
Navne | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2023-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gertrude Steins Vej 24, st. th., 2300 København S (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Gertrude Steins Vej 24, st. th., 2300 København S (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2022-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-03-20)
Den 2022-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-20)
Den 2022-02-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-03-20)
Den 2022-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-20)
Den 2022-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-21 fjernes Direktion: Nicolai Rostgaard Dupont (direktør) (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2021-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gertrude Steins Vej 24, st. th., 2300 København S (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2021-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 50, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-10-06 tilføjes Bibranche: Engroshandel med metaller og metalmalme (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-08-17 tilføjes Hjemmeside: nordhavn-montage.dk (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-08-17 tilføjes Kontaktoplysninger: nordhavnmontage@mail.com (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-08-16 fjernes Kontaktoplysninger: mikkel0404@icloud.com (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-02-01 tilføjes Direktion: Nicolai Rostgaard Dupont (direktør) (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2021-02-01 fjernes Direktion: Mikkel Winther Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-13)
Den 2021-02-01 tilføjes Legale ejere: Nicolai Rostgaard Dupont (offentliggjort 2021-06-13)
Den 2021-02-01 fjernes Legale ejere: Mikkel Winther Pedersen (offentliggjort 2021-06-13)
Den 2021-02-01 fjernes Reelle ejere: Mikkel Winther Pedersen (offentliggjort 2021-06-13)
Den 2020-11-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-01 tilføjes Reelle ejere: Nicolai Rostgaard Dupont (offentliggjort 2021-06-13)
Den 2019-10-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 50, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2019-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Bremensgade 13, 4. th., 2300 København S (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-04-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er installation i bygninger og anlæg bortset fra el-installationer (43.21.00) og VVS- og blikkenslagerarbejde (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bremensgade 13, 4. th., 2300 København S (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Klokkerfaldet 72, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-03-06 tilføjes Direktion: Mikkel Winther Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-13)
Den 2019-03-06 fjernes Direktion: Morten Benedict Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-03-06 tilføjes Hovedbranche: Anden bygningsinstallationsvirksomhed (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-05 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-06 tilføjes Kontaktoplysninger: mikkel0404@icloud.com (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2019-03-06 tilføjes Legale ejere: Mikkel Winther Pedersen (offentliggjort 2021-06-13)
Den 2019-03-06 fjernes Legale ejere: Danstyle Holding 2 ApS (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-03-06 tilføjes Navne: Nordhavn Montage ApS (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-03-05 fjernes Navne: Danstyle holding ApS (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-03-06 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Winther Pedersen (offentliggjort 2021-06-13)
Den 2019-03-06 fjernes Reelle ejere: Morten Benedict Nielsen (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-03-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-03-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-03-06 tilføjes Vedtægter: 2019-03-06 (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-03-06 fjernes Revisor: CURA revision I/S (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-03-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-05 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-02-21 (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2018-03-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-16 tilføjes Direktion: Morten Benedict Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2018-02-16 tilføjes Revisor: CURA revision I/S (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2018-02-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2017-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2017-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-12-07 fjernes Direktion: Morten Benedict Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-08-18 tilføjes Legale ejere: Danstyle Holding 2 ApS (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2017-08-18 fjernes Legale ejere: Morten Benedict Nielsen (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2017-08-11 tilføjes Legale ejere: Morten Benedict Nielsen (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2017-08-14 fjernes Revisor: Revisionsfirma Ulla Svenningsen, Registreret Revisionsvirksomhed (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-08-11 tilføjes Revisor: Revisionsfirma Ulla Svenningsen, Registreret Revisionsvirksomhed (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klokkerfaldet 72, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2017-08-11 tilføjes Direktion: Morten Benedict Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-08-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2017-08-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-05-31 (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-08-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-11 (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-08-11 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2017-08-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-08-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-08-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-08-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-08-11 tilføjes Navne: Danstyle holding ApS (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2017-08-11 tilføjes Reelle ejere: Morten Benedict Nielsen (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2017-08-11 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-08-11 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-08-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2017-08-11 tilføjes Stiftere: Morten Benedict Nielsen (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-08-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-08-11 tilføjes Vedtægter: 2017-08-11 (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2017-08-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-07)