Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Revision fravalgt | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Virksomhedsstatus | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-03-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Abildkær 8, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Kometvej 5, 6230 Rødekro (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2022-02-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 fjernes Direktion: Peter Harald Wind (direktør) (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-15 tilføjes Legale ejere: Brian Dall (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-15 fjernes Legale ejere: P.H.W. HOLDING ApS (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-14 fjernes Legale ejere: Brian Dall (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-15 tilføjes Reelle ejere: Brian Dall (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-15 fjernes Reelle ejere: Peter Harald Wind (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-14 fjernes Reelle ejere: Brian Dall (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-08-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-06-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-06-03 fjernes Revisor: REVISIONSCENTRET AABENRAA & PADBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kometvej 5, 6230 Rødekro (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2018-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Kometvej 5, 6230 Rødekro (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-09-09 tilføjes Legale ejere: P.H.W. HOLDING ApS, Tobias Thomsen Dall, Gritt Kristina Nørgaard Dall, Andreas Thomsen Dall (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2018-09-08 fjernes Legale ejere: P.H.W. HOLDING ApS, Tobias Thomsen Dall (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-09-09 tilføjes Reelle ejere: Peter Harald Wind, Tobias Thomsen Dall, Gritt Kristina Nørgaard Dall, Andreas Thomsen Dall (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2018-09-08 fjernes Reelle ejere: Peter Harald Wind, Tobias Thomsen Dall (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-15 tilføjes Direktion: Peter Harald Wind (direktør) (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2017-08-15 tilføjes Kontaktoplysninger: td@handikapp.dk (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-08-15 tilføjes Legale ejere: P.H.W. HOLDING ApS, Tobias Thomsen Dall, Brian Dall (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2017-08-15 tilføjes Reelle ejere: Peter Harald Wind, Tobias Thomsen Dall, Brian Dall (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2017-08-15 tilføjes Revisor: REVISIONSCENTRET AABENRAA & PADBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2017-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kometvej 5, 6230 Rødekro (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2017-08-08 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med at udvikle software, som øger opmærksomheden på handikap faciliteter. (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-08-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-08-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-15 (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-08-08 tilføjes Hjemmeside: www.handikapp.dk (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-08-08 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-08-08 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-08-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-08-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-08-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-08-08 tilføjes Navne: Handikapp ApS (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-08-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-08-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-08-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2017-08-08 tilføjes Stiftere: Tobias Thomsen Dall, P.H.W. HOLDING ApS, Brian Dall (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-08-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-08-08 tilføjes Vedtægter: 2017-08-08 (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-08-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-14)