Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | Tegningsregel | ||||
Direktion | Kapital | Vedtægter | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2022-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedeland 7, 2600 Glostrup (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-06-17 fjernes Bibranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-06-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-06-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-14 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-06-17 fjernes Hjemmeside: www.dinesbyg.dk (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-06-17 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-06-17 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@dinesbyg.dk (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-06-17 fjernes Legale ejere: Mike Anders Højgaard Rasmussen (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-06-17 fjernes Navne: DINES BYG SUPPORT ApS (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-06-17 fjernes Reelle ejere: Mike Anders Højgaard Rasmussen (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-06-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-06-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-06-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-06-17 fjernes Stiftere: Frederik Dines Jørgensen (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-06-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2021-07-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2021-07-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-07-24)
Den 2021-07-23 Statstidende Dekret
Den 2021-06-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-07-24)
Den 2021-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-07-24)
Den 2021-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-04-01 fjernes Direktion: Mike Anders Højgaard Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2020-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 290.000,00 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2020-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2020-12-15 tilføjes Vedtægter: 2020-12-15 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2020-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedeland 7, 2600 Glostrup (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2020-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Rønnedevej 10, 4100 Ringsted (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-05-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-05-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-05-29 tilføjes Navne: DINES BYG SUPPORT ApS (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2020-05-28 fjernes Navne: DINES BYG SUPPORT IVS (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-05-29 tilføjes Vedtægter: 2020-05-29 (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-05-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2020-05-28 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønnedevej 10, 4100 Ringsted (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Rønnedevej 10, 4100 Ringsted (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønnedevej 10, 4100 Ringsted (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Bymosevej 29, 3200 Helsinge (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-05-04 tilføjes Hjemmeside: www.dinesbyg.dk (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2020-05-04 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@dinesbyg.dk (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2020-04-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bymosevej 29, 3200 Helsinge (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Højbyvej 8, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-03-06 fjernes Kontaktoplysninger: dinesbyg@gmail.com (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-05 tilføjes Direktion: Mike Anders Højgaard Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-08-05 fjernes Direktion: Frederik Dines Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2019-08-05 tilføjes Legale ejere: Mike Anders Højgaard Rasmussen (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2019-08-05 fjernes Legale ejere: Frederik Dines Jørgensen (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2019-08-05 tilføjes Reelle ejere: Mike Anders Højgaard Rasmussen (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2019-08-05 fjernes Reelle ejere: Frederik Dines Jørgensen (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højbyvej 8, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2017-08-14 tilføjes Bibranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2017-08-14 tilføjes Direktion: Frederik Dines Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2017-08-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor mandskabsudlejning til byggebranchen, og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2017-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2017-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-14 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2017-08-14 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2017-08-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2017-08-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2017-08-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2017-08-14 tilføjes Kontaktoplysninger: dinesbyg@gmail.com (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2017-08-14 tilføjes Legale ejere: Frederik Dines Jørgensen (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2017-08-14 tilføjes Navne: DINES BYG SUPPORT IVS (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2017-08-14 tilføjes Reelle ejere: Frederik Dines Jørgensen (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2017-08-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2017-08-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2017-08-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2017-08-14 tilføjes Stiftere: Frederik Dines Jørgensen (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2017-08-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2017-08-14 tilføjes Vedtægter: 2017-08-14 (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2017-08-14 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2017-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-18)