Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Hovedbranche | ||||
Direktion | Kontaktoplysninger | Virksomhedsstatus | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skejbyvej 301, 8240 Risskov (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Skejbyvej 333, 8240 Risskov (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2017-08-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Consibio ApS. (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2021-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-22 tilføjes Navne: Egsgaard Thomsen Holding ApS (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-21 fjernes Navne: Egsgaard Thomsen Holding IVS (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-22 tilføjes Vedtægter: 2021-06-22 (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-04 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-06-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skejbyvej 333, 8240 Risskov (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2020-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Skejbyvej 333, 8240 Risskov (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skejbyvej 333, 8240 Risskov (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Skejbyvej 333, 8240 Risskov (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skejbyvej 333, 8240 Risskov (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Skejbyvej 333, 8240 Risskov (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skejbyvej 333, 8240 Risskov (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Snogebæksvej 23, st. 6., 8210 Aarhus V (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-25 tilføjes Direktion: Johan Egsgaard Thomsen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2017-08-25 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@jeth.dk (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2017-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2017-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2017-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2017-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snogebæksvej 23, st. 6., 8210 Aarhus V (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2017-08-11 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at være et holdingsselskab. (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2017-08-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2017-08-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-25 (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2017-08-11 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2017-08-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1.600,00 (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2017-08-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2017-08-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2017-08-11 tilføjes Legale ejere: Johan Egsgaard Thomsen (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2017-08-11 tilføjes Navne: Egsgaard Thomsen Holding IVS (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2017-08-11 tilføjes Reelle ejere: Johan Egsgaard Thomsen (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2017-08-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2017-08-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2017-08-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2017-08-11 tilføjes Stiftere: Johan Egsgaard Thomsen (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2017-08-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2017-08-11 tilføjes Vedtægter: 2017-08-11 (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2017-08-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-25)