Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Sølystgade 51, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-25 fjernes Bestyrelse: Laust Randeris Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-25 fjernes Direktion: Laust Randeris Thomsen (direktør) (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-09 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-25 fjernes Hjemmeside: www.concied.com (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-25 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-25 fjernes Kontaktoplysninger: nicklas@concied.dk (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-25 fjernes Legale ejere: Nicklas Feldballe Simonsen, Laust Randeris Thomsen (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-25 fjernes Navne: Concied Holding IVS (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-25 fjernes Reelle ejere: Nicklas Feldballe Simonsen, Laust Randeris Thomsen (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-25 fjernes Stiftere: NF Simonsen Holding IVS, Laust Randeris Thomsen (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sølystgade 51, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2018-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Sølystgade 52, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sølystgade 52, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Falen 16, 4. tv., 5000 Odense C (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Kontaktoplysninger: nicklas@concied.dk (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2018-06-14 fjernes Kontaktoplysninger: laust@concied.dk (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Legale ejere: Nicklas Feldballe Simonsen, Laust Randeris Thomsen (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2018-06-14 fjernes Legale ejere: Laust Randeris Thomsen, Nicklas Feldballe Simonsen (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Reelle ejere: Nicklas Feldballe Simonsen, Laust Randeris Thomsen (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2018-06-14 fjernes Reelle ejere: Laust Randeris Thomsen, Nicklas Feldballe Simonsen (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-01 tilføjes Reelle ejere: Laust Randeris Thomsen, Nicklas Feldballe Simonsen (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2017-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falen 16, 4. tv., 5000 Odense C (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2017-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Falen 16, 4. tv., 5000 Odense C (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falen 16, 4. tv., 5000 Odense C (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-08-09 tilføjes Bestyrelse: Laust Randeris Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2017-08-09 tilføjes Direktion: Laust Randeris Thomsen (direktør) (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2017-08-09 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje andre virksomheder. (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2017-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2017-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-09 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2017-08-09 tilføjes Hjemmeside: www.concied.com (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2017-08-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2017-08-09 tilføjes Kapital (Kapital): 200,00 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2017-08-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2017-08-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2017-08-09 tilføjes Kontaktoplysninger: laust@concied.dk (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2017-08-09 tilføjes Legale ejere: Laust Randeris Thomsen, Nicklas Feldballe Simonsen (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2017-08-09 tilføjes Navne: Concied Holding IVS (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2017-08-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2017-08-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2017-08-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2017-08-09 tilføjes Stiftere: NF Simonsen Holding IVS, Laust Randeris Thomsen (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2017-08-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2017-08-09 tilføjes Vedtægter: 2017-08-09 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2017-08-09 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2017-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-25)