Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Månedsbeskæftigelse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Hovedbranche | Navne | ||||
Vedtægter | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2022-04-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2022-04-08 tilføjes Revisor: FUNDER & HENRIKSEN REVISION GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2022-04-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-26 tilføjes Legale ejere: Rehn Holding ApS (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-06-26 fjernes Legale ejere: Allan Rehn (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-06-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-01 tilføjes Legale ejere: Allan Rehn, CLKJ Holding ApS (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2019-11-01 tilføjes Reelle ejere: Allan Rehn (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-10-31 fjernes Legale ejere: Allan Rehn (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-10-31 fjernes Reelle ejere: Allan Rehn (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-04 tilføjes Hjemmeside: www.hth.dk (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-09-04 tilføjes Kontaktoplysninger: alre@hth.dk (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-09-03 fjernes Kontaktoplysninger: alrh@hth.dk (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Theilgaards Vej 9, 4600 Køge (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Gallemarksvej 29, 4700 Næstved (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-08-13 tilføjes Kontaktoplysninger: alrh@hth.dk (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-08-12 fjernes Kontaktoplysninger: bolig4700@gmail.com (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-07-11 tilføjes Legale ejere: Allan Rehn (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-07-11 fjernes Legale ejere: Christian Peder Tüxen Johnsen (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-07-10 fjernes Legale ejere: Allan Rehn (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-07-11 tilføjes Reelle ejere: Allan Rehn (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-07-11 fjernes Reelle ejere: Christian Peder Tüxen Johnsen (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-07-10 fjernes Reelle ejere: Allan Rehn (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-07-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er detailhandel med køkkenudstyr og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-10 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv. (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-07-09 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-07-10 tilføjes Navne: HTH Køge ApS (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-09 fjernes Navne: Næstved Boligudlejning ApS (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-10 tilføjes Vedtægter: 2019-07-10 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-08 tilføjes Reelle ejere: Allan Rehn, Christian Peder Tüxen Johnsen (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2017-09-18 tilføjes Kontaktoplysninger: bolig4700@gmail.com (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2017-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gallemarksvej 29, 4700 Næstved (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2017-08-03 tilføjes Direktion: Allan Rehn (direktør) (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2017-08-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-03 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-03 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2017-08-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-03 tilføjes Legale ejere: Allan Rehn, Christian Peder Tüxen Johnsen (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2017-08-03 tilføjes Navne: Næstved Boligudlejning ApS (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2017-08-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2017-08-03 tilføjes Stiftere: Christian Peder Tüxen Johnsen, Allan Rehn (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-03 tilføjes Vedtægter: 2017-08-03 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2017-08-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-10)