Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-09 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-06-09 fjernes Revisor: AA REVISIONSANPARTSSELSKABET (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2017-06-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: 3MF HOLDING ApS. (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2020-08-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkeager 17, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-06-29 tilføjes Direktion: Carsten Juel (direktør) (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for koncernens øvrige selskaber. (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-06-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-06-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-06-29 tilføjes Legale ejere: Carsten Juel (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-06-29 tilføjes Navne: Mimo Holding Glud ApS (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-06-29 tilføjes Reelle ejere: Carsten Juel (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-06-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-06-29 tilføjes Revisor: AA REVISIONSANPARTSSELSKABET (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2017-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-06-29 tilføjes Vedtægter: 2017-06-29 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-10)