Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Vedtægter | Bibranche | ||||
Kapital | Hvidhvask | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2022-07-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordbyvej 15, 2720 Vanløse (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-25 fjernes Direktion: Karina Yasmin Abdel-Hak (adm. dir.) (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-08 (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-25 fjernes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-25 fjernes Legale ejere: Karina Yasmin Abdel-Hak (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-25 fjernes Navne: GLOBAL MIGRATION AND POLITICS ApS (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-25 fjernes Reelle ejere: Karina Yasmin Abdel-Hak (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-25 fjernes Stiftere: Karina Yasmin Abdel-Hak (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-05-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre foredrags- og undervisning samt forfattervirksomhed. (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2021-11-27 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2021-11-26 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-27 tilføjes Vedtægter: 2021-11-27 (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2021-11-27 fjernes Bibranche: Kunstnerisk skaben (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-09-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2021-09-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2021-09-17 tilføjes Navne: GLOBAL MIGRATION AND POLITICS ApS (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2021-09-16 fjernes Navne: GLOBAL MIGRATION AND POLITICS IVS (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-17 tilføjes Vedtægter: 2021-09-17 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-09-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2021-09-16 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-05-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2017-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordbyvej 15, 2720 Vanløse (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2017-08-08 tilføjes Bibranche: Kunstnerisk skaben (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2017-08-08 tilføjes Direktion: Karina Yasmin Abdel-Hak (adm. dir.) (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2017-08-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre konsulentvirksomhed indenfor politiske og juridiske emner samt udføre forfattervirksomhed. (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2017-08-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2017-08-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-08 (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2017-08-08 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2017-08-08 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2017-08-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2017-08-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2017-08-08 tilføjes Legale ejere: Karina Yasmin Abdel-Hak (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2017-08-08 tilføjes Navne: GLOBAL MIGRATION AND POLITICS IVS (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2017-08-08 tilføjes Reelle ejere: Karina Yasmin Abdel-Hak (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2017-08-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2017-08-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2017-08-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2017-08-08 tilføjes Stiftere: Karina Yasmin Abdel-Hak (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2017-08-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2017-08-08 tilføjes Vedtægter: 2017-08-08 (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2017-08-08 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2017-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-25)