Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Ejerskaber | Tegningsregel | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | xbrl | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Formål | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2017-08-16 sletter virksomheden Ejerskaber: NB Sandwich & Juicebar ApS. (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2024-02-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-02-01 fjernes Direktion: Felix Elvis Sylvester Sejdini (direktør) (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2024-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Kong Georgs Vej 88, 1. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2023-08-24 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-08-23 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-07-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-31 tilføjes Direktion: Felix Elvis Sylvester Sejdini (direktør) (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2022-12-31 fjernes Direktion: Cecilie Kohl Falkenberg (direktør) (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2022-12-31 tilføjes Legale ejere: Felix Elvis Sylvester Sejdini (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2022-12-31 fjernes Legale ejere: Cecilie Kohl Falkenberg, Dalall Chamma (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2022-12-31 tilføjes Reelle ejere: Felix Elvis Sylvester Sejdini (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2022-12-31 fjernes Reelle ejere: Cecilie Kohl Falkenberg, Dalall Chamma (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med restauration og anden virksomhed beslægtet hermed. (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-01-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2021-01-08 tilføjes Vedtægter: 2021-01-08 (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2020-10-01 tilføjes Direktion: Dalall Chamma (direktør) (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2020-10-01 tilføjes Legale ejere: Dalall Chamma (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2020-10-01 tilføjes Reelle ejere: Dalall Chamma (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-11-24 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2017-11-23 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-11-24 tilføjes Kontaktoplysninger: shawarmahuset12@gmail.com (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-24 tilføjes Navne: Shawarma Huset ApS (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-23 fjernes Navne: Fitnesso Holding ApS (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-24 tilføjes Vedtægter: 2017-11-24 (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2017-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kong Georgs Vej 88, 1. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2017-08-09 tilføjes Direktion: Cecilie Kohl Falkenberg (direktør) (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2017-08-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2017-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-09 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-09 tilføjes Legale ejere: Cecilie Kohl Falkenberg (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2017-08-09 tilføjes Navne: Fitnesso Holding ApS (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-08-09 tilføjes Reelle ejere: Cecilie Kohl Falkenberg (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2017-08-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-09 tilføjes Stiftere: Cecilie Kohl Falkenberg (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2017-08-09 tilføjes Vedtægter: 2017-08-09 (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-08-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-01)