Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Bestyrelse | Vedtægter | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skarøvænget 8, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Tornskadestien 1, 1. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2017-08-08 sletter virksomheden Ejerskaber: THEB IVS. (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2018-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Baltech ApS. (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Baltech ApS. (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2023-09-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2022-04-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2022-04-28 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2021-12-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-12 tilføjes Bestyrelse: Haris Travancic (formand) (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2018-02-12 tilføjes Vedtægter: 2018-02-12 (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2017-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tornskadestien 1, 1. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2017-08-08 tilføjes Direktion: Haris Travancic (direktør) (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2017-08-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i datterselskaber, unoterede selskaber, værdipapirer samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-01 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-08 tilføjes Legale ejere: Haris Travancic (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-08 tilføjes Navne: THEB Holding ApS (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-08 tilføjes Reelle ejere: Haris Travancic (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-08-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2017-08-08 tilføjes Stiftere: Haris Travancic (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2017-08-08 tilføjes Vedtægter: 2017-08-08 (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2017-08-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-19)