Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2018-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Saltunavej 8, 3751 Østermarie (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-11-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-11-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-01 (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-11-29 fjernes Hovedbranche: Flytteforretninger (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-11-29 fjernes Legale ejere: Ole-Steen Hyldgaard Skøttrup (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-11-29 fjernes Navne: SOLEKT IVS (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-11-29 fjernes ObligatoriskEmail: olnika@msn.com (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-11-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-11-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-11-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-11-29 fjernes Stiftere: Ole-Steen Hyldgaard Skøttrup (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-11-29 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-21 fjernes Direktion: Ole-Steen Hyldgaard Skøttrup (direktør) (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2017-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Saltunavej 8, 3751 Østermarie (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2017-08-01 tilføjes Direktion: Ole-Steen Hyldgaard Skøttrup (direktør) (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2017-08-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive flytning, transport og genbrugshandel. (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2017-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2017-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-01 (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2017-08-01 tilføjes Hovedbranche: Flytteforretninger (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2017-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2017-08-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2017-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2017-08-01 tilføjes Legale ejere: Ole-Steen Hyldgaard Skøttrup (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2017-08-01 tilføjes Navne: SOLEKT IVS (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2017-08-01 tilføjes ObligatoriskEmail: olnika@msn.com (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2017-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2017-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2017-08-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2017-08-01 tilføjes Stiftere: Ole-Steen Hyldgaard Skøttrup (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2017-08-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2017-08-01 tilføjes Vedtægter: 2017-08-01 (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2017-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2017-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-21)