Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Ruskær 34, 2610 Rødovre (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-03 fjernes Direktion: Serdar Tandogan (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-09 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-03 fjernes Hovedbranche: Skønheds- og hudpleje (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-03 fjernes Kontaktoplysninger: srdrtndgn@hotmail.com (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-03 fjernes Legale ejere: Serdar Tandogan (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-03 fjernes Navne: Clinique G IVS (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-03 fjernes Reelle ejere: Serdar Tandogan (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-03 fjernes Stiftere: Serdar Tandogan (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-03 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2020-04-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ruskær 34, 2610 Rødovre (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2017-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: I G Smiths Alle 47, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: I G Smiths Alle 47, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-08-09 tilføjes Direktion: Serdar Tandogan (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2017-08-09 tilføjes Formål: 1.2 Selskabets formål er at drive virksomhed med at tilbyde services indenfor skønheds- og hudpleje (kosmetolog), herunder f.eks. ansigtsmassage, make-up, manicure og pedicure osv. (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2017-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2017-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-09 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2017-08-09 tilføjes Hovedbranche: Skønheds- og hudpleje (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2017-08-09 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2017-08-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2017-08-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2017-08-09 tilføjes Kontaktoplysninger: srdrtndgn@hotmail.com (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2017-08-09 tilføjes Legale ejere: Serdar Tandogan (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2017-08-09 tilføjes Navne: Clinique G IVS (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2017-08-09 tilføjes Reelle ejere: Serdar Tandogan (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2017-08-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2017-08-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2017-08-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2017-08-09 tilføjes Stiftere: Serdar Tandogan (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2017-08-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2017-08-09 tilføjes Vedtægter: 2017-08-09 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2017-08-09 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2017-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-03)