Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | AndreMeddelelser | ||||
Dekret | Tegningsregel | Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | xbrl | Årsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2021-04-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2021-04-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2021-04-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2021-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Lysbroengen 20, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2021-04-16 fjernes Bibranche: Nedrivning (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2021-04-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2021-04-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-09 (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2021-04-16 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med telekommunikationsudstyr (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2021-04-16 fjernes Navne: NORDIC TOTALENTREPRISE ApS (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2021-04-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2021-04-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2021-04-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2021-04-16 fjernes Stiftere: Gökhan Yurdakul (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2021-04-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2021-03-04 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-05-12 Statstidende AndreMeddelelser
Den 2020-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2020-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2020-02-26 Statstidende Dekret
Den 2020-01-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-07-30 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med telekommunikationsudstyr (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2019-07-29 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lysbroengen 20, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2019-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Sverrigsgade 2, 2300 København S (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sverrigsgade 2, 2300 København S (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Olivenlunden 9, 2630 Taastrup (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Olivenlunden 9, 2630 Taastrup (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brigadevej 2, 2300 København S (offentliggjort 2019-05-19)
Den 2019-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Brigadevej 2, 2300 København S (offentliggjort 2019-05-19)
Den 2019-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Byvej 6, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2019-05-18)
Den 2019-05-24 fjernes Direktion: Steffen Anton Michelsen (direktør) (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-03 tilføjes Direktion: Steffen Anton Michelsen (direktør) (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-03 fjernes Direktion: Michael Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-05-19)
Den 2019-05-24 fjernes Legale ejere: Steffen Anton Michelsen (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-03 tilføjes Legale ejere: Steffen Anton Michelsen (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-03 fjernes Legale ejere: Alexander Kilsgaard Stripp (offentliggjort 2019-05-19)
Den 2019-05-24 fjernes Reelle ejere: Steffen Anton Michelsen (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-03 tilføjes Reelle ejere: Steffen Anton Michelsen (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-03 fjernes Reelle ejere: Alexander Kilsgaard Stripp (offentliggjort 2019-05-19)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-03-27 tilføjes Direktion: Michael Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-05-19)
Den 2019-03-27 fjernes Direktion: Alexander Kilsgaard Stripp (direktør) (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Byvej 6, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2019-05-18)
Den 2019-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Arnold Nielsens Boulevard 77, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-02-19 tilføjes Direktion: Alexander Kilsgaard Stripp (direktør) (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-02-19 fjernes Direktion: Gökhan Yurdakul (adm. dir.) (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-19 tilføjes Legale ejere: Alexander Kilsgaard Stripp (offentliggjort 2019-05-19)
Den 2019-02-19 fjernes Legale ejere: Gökhan Yurdakul (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-19 tilføjes Reelle ejere: Alexander Kilsgaard Stripp (offentliggjort 2019-05-19)
Den 2019-02-19 fjernes Reelle ejere: Gökhan Yurdakul (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arnold Nielsens Boulevard 77, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2017-08-09 tilføjes Bibranche: Nedrivning (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2017-08-09 tilføjes Direktion: Gökhan Yurdakul (adm. dir.) (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2017-08-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med tømrerarbejde og bygningsarbejde i forbindelse med bygninger og anlæg herunder renovering samt beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2017-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2017-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-09 (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2017-08-09 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2017-08-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2017-08-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2017-08-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2017-08-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2017-08-09 tilføjes Legale ejere: Gökhan Yurdakul (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2017-08-09 tilføjes Navne: NORDIC TOTALENTREPRISE ApS (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2017-08-09 tilføjes Reelle ejere: Gökhan Yurdakul (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2017-08-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2017-08-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2017-08-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2017-08-09 tilføjes Stiftere: Gökhan Yurdakul (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2017-08-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening. (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2017-08-09 tilføjes Vedtægter: 2017-08-09 (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2017-08-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2017-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-22)