Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Bibranche | Binavne | Navne | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Kapital | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjurgården 140, 2670 Greve (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Over Bølgen 2, 2. 3., 2670 Greve (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-08-08 tilføjes Hjemmeside: www.lindvigco.dk (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-06-23 tilføjes Kontaktoplysninger: ll@lindvigco.dk (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-22 fjernes Kontaktoplysninger: mail@lindalindvig.dk (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-01 tilføjes Bibranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Over Bølgen 2, 2. 3., 2670 Greve (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2021-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Tjurgården 187, 1. 3., 2670 Greve (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-03-02 tilføjes Binavne: Linda Lindvig ApS (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-03-02 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@lindalindvig.dk (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2021-03-01 tilføjes Navne: Lindvig & Co. ApS (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-03-01 tilføjes Vedtægter: 2021-03-01 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-02-28 fjernes Navne: Linda Lindvig ApS (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2020-03-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 tilføjes Navne: Linda Lindvig ApS (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2019-04-08 fjernes Navne: Linda Lindvig IVS (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 tilføjes Vedtægter: 2019-04-09 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2019-04-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-08 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2017-08-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2017-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjurgården 187, 1. 3., 2670 Greve (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2017-08-09 tilføjes Direktion: Linda Lindvig (adm. dir.) (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-08-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-09 (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-08-09 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-08-09 tilføjes Kapital (Kapital): 2.500,00 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2017-08-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-08-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-08-09 tilføjes Legale ejere: Linda Lindvig (offentliggjort 2019-05-04)
Den 2017-08-09 tilføjes Navne: Linda Lindvig IVS (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2017-08-09 tilføjes Reelle ejere: Linda Lindvig (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2017-08-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-08-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-08-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-08-09 tilføjes Stiftere: Linda Lindvig (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-08-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-08-09 tilføjes Vedtægter: 2017-08-09 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2017-08-09 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2017-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-09)