Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Ejerskaber | ||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | Formål | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Navne | Vedtægter | ||||
Kontaktoplysninger | Kapital | Hvidhvask | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 tilføjes Legale ejere: Zara Steen Jensen (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-26 fjernes Legale ejere: AC Management ApS (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-26 tilføjes Reelle ejere: Zara Steen Jensen (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-26 fjernes Reelle ejere: Torben Steen Jensen (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-25 tilføjes Direktion: Zara Steen Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-25 fjernes Direktion: Torben Steen Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2018-11-20 sletter virksomheden Ejerskaber: ADDICTION ApS. (offentliggjort 2019-04-28)
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valkendorfsgade 19, kl., 1151 København K (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 70, 2., 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-31 tilføjes Binavne: AC Marketing ApS (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed indenfor detailhandel, salg, marketing, management, rådgivning, investering, handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-31 tilføjes Hjemmeside: QILDEN.com (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-31 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med brugte varer i forretninger (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-30 fjernes Hovedbranche: Call centres virksomhed (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-31 tilføjes Navne: QILDEN ApS (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-30 fjernes Navne: AC Marketing ApS (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-31 tilføjes Vedtægter: 2023-10-31 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-31 fjernes Kontaktoplysninger: info@addiction.dk (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-05 tilføjes Direktion: Torben Steen Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2023-10-05 fjernes Direktion: William Steen Jensen (direktør) (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-04 tilføjes Reelle ejere: Torben Steen Jensen (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2022-02-04 fjernes Reelle ejere: William Steen Jensen (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-05 tilføjes Hovedbranche: Call centres virksomhed (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2021-05-04 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-05-05 tilføjes Navne: AC Marketing ApS (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2021-05-04 tilføjes Navne: AD Marketing af 2017 ApS (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-05-04 fjernes Navne: AD Marketing af 2017 ApS (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-05-03 fjernes Navne: Selskabet af 5. august 2017 ApS (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-05-05 tilføjes Vedtægter: 2021-05-05 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2021-05-04 tilføjes Vedtægter: 2021-05-04 (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 70, 2., 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2021-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 70, 2., 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 70, 2., 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-21 tilføjes Kontaktoplysninger: info@addiction.dk (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2020-12-20 fjernes Kontaktoplysninger: info@investorlisten.dk (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-21 tilføjes Navne: Selskabet af 5. august 2017 ApS (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-12-20 fjernes Navne: INVESTORLISTEN ApS (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-21 tilføjes Vedtægter: 2020-12-21 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-12-20 fjernes Hjemmeside: www.investorlisten.dk (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-08-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 57.500,00 (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2020-04-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2020-04-30 tilføjes Vedtægter: 2020-04-30 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 12, 3., 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-01-23 tilføjes Hjemmeside: www.investorlisten.dk (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-01-22 fjernes Hjemmeside: www.kapitalbasen.dk (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: info@investorlisten.dk (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-01-22 fjernes Kontaktoplysninger: info@kapitalbasen.dk (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2019-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed indenfor marketing, management, rådgivning, investering, handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2019-12-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2019-12-01 tilføjes Navne: INVESTORLISTEN ApS (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2019-12-01 tilføjes Vedtægter: 2019-12-01 (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2019-11-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-11-30 fjernes Navne: KAPITALBASEN INVEST ApS (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 12, 3., 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2019-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-10-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering for egen regning og at være holdingselskab for koncernens investeringer (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-10-16 tilføjes Hjemmeside: www.kapitalbasen.dk (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2019-10-15 fjernes Hjemmeside: www.acmarketing.dk (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-10-16 tilføjes Kontaktoplysninger: info@kapitalbasen.dk (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2019-10-15 fjernes Kontaktoplysninger: info@acmarketing.dk (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-10-14 tilføjes Direktion: William Steen Jensen (direktør) (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2019-10-14 fjernes Direktion: Torben Steen Jensen (direktør) (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-10-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-10-13 fjernes Hovedbranche: Call centres virksomhed (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-14 tilføjes Legale ejere: AC Management ApS (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2019-10-14 fjernes Legale ejere: OFF HOURS ApS (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-10-14 tilføjes Navne: KAPITALBASEN INVEST ApS (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-10-13 fjernes Navne: AC MARKETING 13. juni ApS (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-10-14 tilføjes Vedtægter: 2019-10-14 (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 70, 2., 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive call-center virksomhed og efter bestyrelsens opfattelse beslægtet virksomhed (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-06-18 tilføjes Hjemmeside: www.acmarketing.dk (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-06-17 fjernes Hjemmeside: www.addiction.dk (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-18 tilføjes Kontaktoplysninger: info@acmarketing.dk (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-06-17 fjernes Kontaktoplysninger: info@addiction.dk (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-13 tilføjes Direktion: Torben Steen Jensen (direktør) (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-06-13 fjernes Direktion: Karin Elmquist (adm. dir.) (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-13 tilføjes Hovedbranche: Call centres virksomhed (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-06-12 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-13 tilføjes Navne: AC MARKETING 13. juni ApS (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-06-12 fjernes Navne: ADDICTION ApS (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-13 tilføjes Vedtægter: 2019-06-13 (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-04-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive uddannelses- og konsulentvirksomhed indenfor misbrug på arbejdsmarkedet og dermed, efter bestyrelsens opfattelse, beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-04-28 tilføjes Hjemmeside: www.addiction.dk (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-04-27 fjernes Hjemmeside: www.aglicensor.dk (offentliggjort 2019-04-28)
Den 2019-04-28 tilføjes Kontaktoplysninger: info@addiction.dk (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-04-27 fjernes Kontaktoplysninger: info@aglicensor.dk (offentliggjort 2019-04-28)
Den 2019-04-15 tilføjes Legale ejere: OFF HOURS ApS (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-04-15 fjernes Legale ejere: AC Nordic ApS (offentliggjort 2019-04-28)
Den 2019-04-15 tilføjes Navne: ADDICTION ApS (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-04-14 fjernes Navne: ADDICTION HOLDING ApS (offentliggjort 2019-04-28)
Den 2019-04-15 tilføjes Reelle ejere: William Steen Jensen (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2019-04-15 fjernes Reelle ejere: Karin Elmquist (offentliggjort 2019-04-28)
Den 2019-04-15 tilføjes Vedtægter: 2019-04-15 (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-03-24 tilføjes Legale ejere: AC Nordic ApS (offentliggjort 2019-04-28)
Den 2019-03-24 fjernes Legale ejere: OFF HOURS ApS (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-24 tilføjes Reelle ejere: Karin Elmquist (offentliggjort 2019-04-28)
Den 2019-03-24 fjernes Reelle ejere: William Steen Jensen (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-02-13 tilføjes Navne: ADDICTION HOLDING ApS (offentliggjort 2019-04-28)
Den 2019-02-12 fjernes Navne: AG LICENSOR ApS (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-02-13 tilføjes Vedtægter: 2019-02-13 (offentliggjort 2019-04-28)
Den 2018-11-20 tilføjes Hjemmeside: www.aglicensor.dk (offentliggjort 2019-04-28)
Den 2018-11-19 fjernes Hjemmeside: www.misbruget.dk (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-20 tilføjes Kontaktoplysninger: info@aglicensor.dk (offentliggjort 2019-04-28)
Den 2018-11-19 fjernes Kontaktoplysninger: info@cdnordic.dk (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 70, 2., 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2018-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Høyrups Alle 9, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-19 tilføjes Legale ejere: OFF HOURS ApS (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2018-11-19 fjernes Legale ejere: AC Nordic ApS (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-19 tilføjes Navne: AG LICENSOR ApS (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2018-11-18 fjernes Navne: Elmquist & Partners ApS (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-19 tilføjes Reelle ejere: William Steen Jensen (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2018-11-19 fjernes Reelle ejere: Karin Elmquist (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-19 tilføjes Vedtægter: 2018-11-19 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2018-11-19 fjernes Binavne: CD Nordic ApS, Misbruget.dk ApS (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-05-04 tilføjes Binavne: Misbruget.dk ApS (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-05-04 tilføjes Navne: Elmquist & Partners ApS (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-05-03 fjernes Navne: Misbruget.dk ApS (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-04 tilføjes Vedtægter: 2018-05-04 (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-04-03 tilføjes Binavne: CD Nordic ApS (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-04-03 tilføjes Hjemmeside: www.misbruget.dk (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-04-02 fjernes Hjemmeside: www.cdnordic.dk (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Navne: Misbruget.dk ApS (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-04-02 fjernes Navne: CD NORDIC ApS (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Vedtægter: 2018-04-03 (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høyrups Alle 9, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Svanemøllevej 49, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med rådgivning, handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-04-28)
Den 2018-02-06 tilføjes Hjemmeside: www.cdnordic.dk (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-02-06 tilføjes Kontaktoplysninger: info@cdnordic.dk (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-02-06 tilføjes Navne: CD NORDIC ApS (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-02-05 fjernes Navne: JKL Consulting ApS (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 tilføjes Vedtægter: 2018-02-06 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2017-08-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-08-08)
Den 2017-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanemøllevej 49, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-08-05 tilføjes Direktion: Karin Elmquist (adm. dir.) (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2017-08-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-08-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-08-08)
Den 2017-08-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-05 (offentliggjort 2017-08-08)
Den 2017-08-05 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2017-08-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2017-08-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2017-08-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-08-08)
Den 2017-08-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-08)
Den 2017-08-05 tilføjes Legale ejere: AC Nordic ApS (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2017-08-05 tilføjes Navne: JKL Consulting ApS (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-08-05 tilføjes Reelle ejere: Karin Elmquist (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2017-08-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-08)
Den 2017-08-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-08)
Den 2017-08-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-08-08)
Den 2017-08-05 tilføjes Stiftere: AC Nordic ApS (offentliggjort 2017-08-08)
Den 2017-08-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-08-08)
Den 2017-08-05 tilføjes Vedtægter: 2017-08-05 (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-08-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-08)
Den 2017-08-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-08)